Eric Herrmann
residente a Ettingen, da Bern Mandati attuali: Bank CIC (Schweiz) AG Persone correlate: Marco Andreas Kunz, Luca Salaris, Carole Oberson e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Herrmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Herrmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Herrmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Herrmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eric Herrmann
Persone con il nome Eric Herrmann lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Eric Herrmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eric Herrmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005783913, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bank zweiplus ag, in Zürich, CHE-114.084.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005680895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Stefan, von Zürich, in Bülach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Joachim genannt Joey, von Frauenfeld, in Wittnau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Herrmann, Erich, von Wattwil, in Binningen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keusen, Christian, von Riggisberg, in Bülach, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäggi, Patrick, von Madiswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krzanovic, Danijel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ristic, David, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004666150, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
BML AG, bisher in Oftringen, CHE-100.722.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004514200).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen (Beratung, Entwicklung, Planung, Realisierung, Durchsetzung von Innovationen, Engineering, Design und Handel) in den Bereichen Tourismus, Entertainment, Amüsement (Vergnügungssektor im Sinne von Freizeitparks) und Transport-Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Erich, von Rohrbach, in Oftringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Urs Ulrich, von Wädenswil, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004601182, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hufshop Herrmann AG, in Oftringen, CHE-108.450.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, S.0, Publ. 1087609).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüem, Sina, von Schinznach, in Wittnau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schinznach Dorf, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Herrmann, Erich, von Rohrbach, in Wittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].