Frank Franz Max Heisler
residente a Flumserberg Theim, da Germania Mandati attuali: RUBICON-ICC-TRADING GmbH in Liquidation, HECTOR PLAST SE Persone correlate: Joachim Janert Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Franz Max Heisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Franz Max Heisler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Franz Max Heisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Franz Max Heisler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frank Franz Max Heisler
Persone con il nome Frank Franz Max Heisler lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Frank Franz Max Heisler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frank Franz Max Heisler
Numero di pubblicazione: HR02-1005945327, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RUBICON-ICC-TRADING GmbH, in Buchs (SG), CHE-149.288.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914529).
Firma neu:
RUBICON-ICC-TRADING GmbH in Liquidation.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von kunststofftechnischen Erzeugnissen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adresse. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heisler, Frank Franz Max, deutscher Staatsangehöriger, in Flumserberg Tannenheim (Flums), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Flums, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2831327, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RUBICON-ICC-TRADING GmbH, in Buchs SG, CHE-149.288.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2181875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Görz, Alexander Peter Alois, deutscher Staatsangehöriger, in Gams, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heisler, Frank Franz Max, deutscher Staatsangehöriger, in Flums, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2181875, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RUBICON-ICC-TRADING GmbH, in Buchs SG, CHE-149.288.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209472).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 29, 9470 Buchs.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heisler, Frank Franz Max, deutscher Staatsangehöriger, in Flums, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in London (UK)].