Ernst Heiniger
residente a Neftenbach, da Eriswil Mandati attuali: E. Heiniger AG Persone correlate: Susanne Siegmann, Urs Thalmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Heiniger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Heiniger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Heiniger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Heiniger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ernst Heiniger
Persone con il nome Ernst Heiniger lavorano in questi rami economici
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Privato con il nome Ernst Heiniger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Heiniger
Numero di pubblicazione: HR02-1005842340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pan Treuhand GmbH, in Zürich, CHE-108.446.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2008, S.22, Publ. 4710810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Ernst, von Eriswil, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3563441, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
E. Heiniger AG, in Neftenbach, CHE-383.460.702, Hettlingenstrasse 20, 8412 Riet (Neftenbach), Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Alteisen und Altmetallen sowie die Durchführung von Sachtransporten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Ernst Heiniger (CHE-107.161.745), in Neftenbach, gemäss Vertrag vom 25.04.2017 und Übernahmebilanz per 01.01.2017 mit Aktiven von CHF 3'218'508.21 und Passiven von CHF 507'897.15, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'210'611.06 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Heiniger, Ernst, von Eriswil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2925189, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EP Heiniger AG, in Hombrechtikon, CHE-266.345.519, Lutikon 8, 8634 Hombrechtikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Transport von Gütern aller Art, das Führen einer Fahrschule und den Betrieb eines Kieswerks sowie alle damit verbundene Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Heiniger Transporte, in Hombrechtikon, gemäss Vertrag vom 10.06.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 315'412.56 und Passiven von CHF 39'194.30, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 176'218.26 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Heiniger, Ernst Patrick, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heiniger-Keller, Claudia, von Gossau ZH, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.