Valmir Haliti
residente a Unterlunkhofen, da Zürich Mandati attuali: Sanival Haustechnik GmbH Persone correlate: Minire Haliti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valmir Haliti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valmir Haliti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valmir Haliti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valmir Haliti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Valmir Haliti
Persone con il nome Valmir Haliti lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Valmir Haliti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Valmir Haliti
Numero di pubblicazione: HR02-1005907696, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vali's GmbH, in Zug, CHE-296.265.196, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794631).
Statutenänderung:
28.11.2023.
Firma neu:
Perlage Lounge GmbH. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haliti, Valmir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikaj, Edison, kosovarischer Staatsangehöriger, in Pfaffnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Memaj, Mikel, von Egolzwil, in Egolzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005794631, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vali's GmbH, in Zug, CHE-296.265.196, Gubelstrasse 5, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen aller Art im Bereich der Gastronomie sowie im Betreiben einer Bar. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 03.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Haliti, Valmir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004675882, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sanival Haustechnik GmbH, in Unterlunkhofen, CHE-382.924.030, Klosterrebenstrasse 8, 8918 Unterlunkhofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2019.
Zweck:
Betrieb einer Sanitär- und Heizungs-Installations-Unternehmung, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Facility-Management sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente und Lizenzen aller Art erwerben und veräussern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 05.07.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Haliti, Valmir, von Zürich, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haliti, Minire, von Bellinzona, in Unterlunkhofen, mit Einzelunterschrift.