Ulrich Hafner
residente a Nidau, da Dinhard Mandati attuali: Piano Atelier Ulrich Hafner Persone correlate: Ursula Hafner-Fürst Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Hafner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Hafner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Hafner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Hafner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ulrich Hafner
Persone con il nome Ulrich Hafner lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Ulrich Hafner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Hafner
Numero di pubblicazione: 4758560, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diener Partner AG Treuhand und Recht, in Winterthur, CH-020.3.926.958-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2005, S. 18, Publ. 2966546).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Durchführung von Treuhand-, Revisions-, Steuer- und Rechtsberatungsmandaten, weiter die Übernahme von Sachwaltermandaten und Mandaten als a. a. Konkursverwalterin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Treuhand- & Rechtspraxis Ulrich Diener-Hafner', in Winterthur, gemäss Bilanz per 31.12.1984, zum Preise von CHF 93'879.05, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausherr-Studer, Barbara, von Rheinau, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener-Hafner, Ulrich, von Fischenthal, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Boner, Urs, von Laupersdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3137072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VESO Verein für Sozialpsychiatrie Region Winterthur, in Winterthur, CH-020.6.000.582-3, Führung sozialpsychiatrischer Einrichtungen, Verein (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2004, S. 28, Publ. 2213014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Hans, von Unterlangenegg, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Ulrich, von Münchwilen TG, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Hans Jakob, von Wolfhalden, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr-Schneuwyl, Heidi Masali, von Rüschlikon und Basel, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Hans Peter, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rodel, Renate, von Fahrwangen, in Wiesendangen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bernhard, Martin, von Pfungen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht-Müller, Rita, von Lengnau AG, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Siegrist, Rita, von Meisterschwanden, in Lengnau AG];
Textor-Buser, Maja Lotte, von Kilchberg ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 963620, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diener, Kunz, Girschweiler, Zweigniederlassung, in Winterthur, Übernahme und Ausführung von SchKG-Mandaten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 50 vom 14.03.2003, S. 17, Publ. 903786).
mit Hauptsitz in:
Stäfa.
Firma neu:
DKG, Diener, Kunz, Girschweiler, Waldburger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girschweiler, Jürg, von Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kunz, Hans U., von Wald ZH, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Waldburger, Armin, von Hundwil, in Zug, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener-Hafner, Ulrich, von Fischenthal, in Winterthur, Gesellschafter und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].