Hans Peter Häuptli
residente a 5032 Aarau Rohr, da Biberstein Mandati attuali: Häuptli-Bau AG Persone correlate: Esther Häuptli, Konrad Duttwiler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Peter Häuptli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Peter Häuptli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Peter Häuptli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Peter Häuptli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Peter Häuptli
Persone con il nome Hans Peter Häuptli lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Hans Peter Häuptli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Häuptli
Numero di pubblicazione: 6016810, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Häuptli & Marchesi AG, in Aarau, CH-400.3.004.213-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 2, Publ. 5747944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuptli, Hans Peter, von Biberstein, in Aarau Rohr , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Stéphane, von Buchs AG, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Marcel, von Thalheim AG, in Asp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5747944, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Häuptli & Marchesi AG, in Aarau, CH-400.3.004.213-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 2, Publ. 4764720).
Statutenänderung:
24.06.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Telefax oder Email. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Andreas, von Reitnau, in Küttigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuptli, Hans Peter, von Biberstein, in Aarau Rohr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Densbüren].
Numero di pubblicazione: 5502382, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Häuptli-Bau AG, in Aarau, CH-400.3.006.065-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2008, S. 2, Publ. 4448132). Gemeindefusion vom 01.01.2010.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuptli, Esther, von Biberstein, in Aarau Rohr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rohr AG];
Häuptli, Hans Peter, von Biberstein, in Aarau Rohr, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rohr AG].