Peter Hämmerli
residente a Weesen, da Gams e Weesen Mandati attuali: Hefti Gastro GmbH Persone correlate: Petra Hefti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hämmerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hämmerli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hämmerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hämmerli"
|
|
Peter Hämmerli
residente a Langnau am Albis, da Weesen e Gams Mandati attuali: Structure42 GmbH Persone correlate: Sulma Judith Prieto Garcia Hämmerli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hämmerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hämmerli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hämmerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hämmerli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Hämmerli
Persone con il nome Peter Hämmerli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Peter Hämmerli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Hämmerli
Numero di pubblicazione: HR01-1005686977, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hefti Gastro GmbH, in Weesen, CHE-167.513.598, Im Städtli 28, 8872 Weesen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Produkten im Bereich Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.01.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hefti, Petra, von Glarus, in Weesen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hämmerli, Peter, von Weesen, in Weesen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004971812, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Insights Schweiz AG, in Baar, CHE-109.336.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Peter, von Weesen, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004792244, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Insights Schweiz AG, in Baar, CHE-109.336.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Peter, von Weesen, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.