Erich Häfner
residente a Strada, da Klosters Mandati attuali: Erich Häfner, Erich Häfner Land- und Baumaschinen GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Häfner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Häfner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Häfner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Häfner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erich Häfner
Persone con il nome Erich Häfner lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Erich Häfner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erich Häfner
Numero di pubblicazione: HR02-1006057488, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Fundaziun Pro bes-chas orfnas Ramosch / Pro Tierwaisenheim Ramosch, in Valsot, CHE-114.394.970, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275780).
Urkundenänderung:
04.03.2024.
Name neu:
Tierwohlstiftung Bernina.
Sitz neu:
Scuol.
Domizil neu:
c/o Clinica Alpina SA, Buorna , 7550 Scuol.
Zweck neu:
Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von herrenlosen Tieren sowie Tieren, bei denen die Tierhalterinnen die Betreuung nicht weiter übernehmen können;
Anlaufstelle für Behörden bei tierwohlrelevanten Sachverhalten;
Finanzielle Unterstützung bei medizinisch notwendigen tiermedizinischen Behandlungen oder Eingriffen (inkl. Euthanasie) bei bedürftigen Tierhalterinnen;
Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung von Fachpersonal (z.B. Tierärztinnen, Tierpflegerinnen, Praktikant(lnn)en und tiermedizinische Praxisassistentinnen) sowie bei der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochstehenden tiermedizinischen Versorgung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conradin, Belinda, von Sent und Santa Maria Val Müstair, in Ramosch (Valsot), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Dr. Men, von Ramosch, in Sent, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggisberg, Verena, von Zollikon, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfner, Erich, von Klosters-Serneus, in Strada (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Martin, von Marbach LU und Rickenbach LU, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biner, Benjamin, von Zermatt, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavadetscher, Enrico, von Küblis, in Eitweg (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2595347, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
J. & E. Häfner Garage - Pneuhaus GmbH, in Valsot, CHE-115.037.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1268357).
Statutenänderung:
07.01.2016.
Firma neu:
Erich Häfner Land- und Baumaschinen GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfner, Jon, von Klosters-Serneus, in Ramosch (Valsot), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfner, Erich, von Klosters-Serneus, in Strada (Valsot), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Ramosch (Valsot), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 2590699, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Fundaziun Pro bes-chas orfnas Ramosch / Pro Tierwaisenheim Ramosch, in Valsot, CHE-114.394.970, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1846525). [bisher: Die Stiftung ist nun ohne eingetragene Revisionsstelle. ].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Taverna Treuhand AG (CHE-211.440.605), in Scuol, Revisionsstelle;
Häfner, Erich, von Klosters-Serneus, in Strada (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggisberg, Verena, von Zollikon, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ladiges, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.