Leo Vincenz Häfeli
residente a Klingnau, da Klingnau Mandati attuali: LeoV Holding AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Vincenz Häfeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Vincenz Häfeli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Vincenz Häfeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Vincenz Häfeli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Leo Vincenz Häfeli
Persone con il nome Leo Vincenz Häfeli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Leo Vincenz Häfeli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Leo Vincenz Häfeli
Numero di pubblicazione: 3604337, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
A. Herzog AG, in Lyss, CHE-109.340.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfeli, Leo Vincenz, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Margaux Anne-Louise, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 3481661, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LeoV Holding AG, bisher in Klingnau, CHE-315.664.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3238017).
Statutenänderung:
17.03.2017.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Bättig Treuhand AG, Obergrundstrasse 17, 6002 Luzern.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art und von Immaterialgüterrechten aller Art sowie Übernahme aller damit zusammenhängenden Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben;
Abschluss von Provisionsverträgen für Finanzdienstleistungen und den Verkauf von Waren aller Art;
Abwicklung von weiteren Finanzgeschäften aller Art;
Beteiligung an gleichen oder ähnlichen Unternehmen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfeli, Régine, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Leo, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3084971, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LeoV Holding AG, in Lyss, CHE-315.664.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2012, Publ. 6624912).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Leo Vincenz, von Klingnau, in Klingnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häfeli, Régine, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.