Werner Gubser
residente a Rickenbach b. Wil, da Quarten Mandati attuali: Werner Gubser Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Gubser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Gubser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Gubser
Persone con il nome Werner Gubser lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Werner Gubser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Gubser
Numero di pubblicazione: HR01-1005663716, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
car select GmbH, in Frauenfeld, CHE-267.398.079, Sägereistrasse 9, 8500 Frauenfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Fahrzeugen aller Art, deren Bestandteilen und Zubehör, Erbringung von Makler-Dienstleistungen im Liegenschaftsbereich sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 20.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gubser, Werner, von Walenstadt, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005649216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diagard AG, in Bubikon, CHE-112.135.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004759985). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magginetti, Nadja, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Christian, von Walenstadt, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Holenstein, Marco José, von Kirchberg (SG), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Xpertas AG (CHE-111.955.961), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3022439, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
McSafe AG, in Bubikon, CHE-114.753.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1164601).
Statutenänderung:
19.08.2016.
Firma neu:
Diagard AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gubser, Christian, von Walenstadt, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.