Erich Goldenberger
residente a Amriswil, da Schmiedrued Mandati attuali: Surprise Kultour AG, Carreisen Ostschweiz GmbH e di più Persone correlate: Johannes Micha Leemann, Simone Nadja Siddiqui, Daniel Siddiqui e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Goldenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Goldenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Goldenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Goldenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erich Goldenberger
Persone con il nome Erich Goldenberger lavorano in questi rami economici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Trasporto di persone e merci su strada
Noleggio di automobili
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Trasporto di persone e merci su strada
Noleggio di automobili
Privato con il nome Erich Goldenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erich Goldenberger
Numero di pubblicazione: HR02-1004658763, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kultour Ferienreisen AG, in Winterthur, CHE-103.656.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, S.0, Publ. 6944774).
Statutenänderung:
14.05.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Surprise Reisen AG, in Sommeri (CHE-113.000.582), gemäss Fusionsvertrag vom 14.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 664'002.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 510'802.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Surprise Kultour AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Surprise Kultour SA) (Surprise Kultour Ltd).
Domizil neu:
Rudolfstrasse 37, 8400 Winterthur. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Severin, von Gsteig, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Markus, von Signau, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach, Stephan, von Gsteig, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bruderer, Peter, von Wald (AR), in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichenbach, Markus, von Gsteig, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Zwahlen, Charles, von Schwarzenburg, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siddiqui, Daniel, von Rickenbach (ZH), in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura;
Goldenberger, Erich, von Schmiedrued, in Amriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Siddiqui, Simone, von Gsteig, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2553719, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bruno's Carreisen GmbH, in Bürglen TG, CHE-113.866.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 22, Publ. 5062168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönholzer, Bruno, von Bürglen TG, in Istighofen (Bürglen TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schönholzer, Rita, von Bürglen TG, in Istighofen (Bürglen TG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Markus, von Signau, in Arbon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldenberger, Erich, von Schmiedrued, in Amriswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surprise Touristik Genossenschaft (CHE-106.499.584), in Sommeri, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Tödtli, Matthias, von Altstätten, in Sommeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2402879, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Surprise Touristik Genossenschaft, in Sommeri, CHE-106.499.584, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 19, Publ. 4944684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Charles, von Wahlern, in Sommeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strupler, Heinz, von Frauenfeld, in Lufingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Hannes, von Busswil bei Melchnau, in Hefenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiefel, Cäsar, von Wildberg, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Markus, von Signau, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruderer, Peter, von Wald AR, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldenberger, Erich, von Schmiedrued, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Rolf, von Zürich, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].