Urs Göldi
residente a Rebstein, da Rüthi (SG) Mandati attuali: Smile Car GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Göldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Göldi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Göldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Göldi"
|
|
Urs Göldi
residente a Wallenwil, da Sennwald Mandati attuali: Oldtimer Restaurationen Urs Göldi GmbH Persone correlate: Esther Margrit Eisele-Bärtsch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Göldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Göldi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Göldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Göldi"
|
|
Urs Göldi
residente a Sennwald, da Sennwald Mandati attuali: Göldi Holz GmbH Persone correlate: Ernst Göldi, Marie Louise Göldi-Portmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Göldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Göldi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Göldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Göldi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Göldi
Persone con il nome Urs Göldi lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Condurre una segheria
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Condurre una segheria
Privato con il nome Urs Göldi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Göldi
Numero di pubblicazione: 5739184, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Smile Car GmbH, in St. Margrethen, CH-320.4.053.577-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2007, S. 12, Publ. 3851626).
Statutenänderung:
13.07.2010.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Hauptstrasse 80a, 9422 Staad .
Zweck neu:
Autoveredelung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Urs, von Rüthi SG, in Oberriet SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Rüthi SG und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 4870736, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Göldi Holz GmbH, in Sennwald, CH-320.4.051.789-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2006, S. 9, Publ. 3419464). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Urs, von Sennwald, in Sennwald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3851626, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Smile Car GmbH, bisher in Oberriet SG, CH-320.4.053.577-0, Autoveredelung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 23.06.2003, S. 12, Publ. 1046944).
Statutenänderung:
14.03.2007.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 192, 9430 St. Margrethen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Michael, von Rüthi SG, in Montlingen (Oberriet SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Urs, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--].