Arbnor Gjokaj
residente a Büron, da Reitnau Mandati attuali: LKS Montagen AG, Nori Gebäudetechnik Montage GmbH e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arbnor Gjokaj", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arbnor Gjokaj"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arbnor Gjokaj", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arbnor Gjokaj"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Arbnor Gjokaj
Persone con il nome Arbnor Gjokaj lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altra attività edilizia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Arbnor Gjokaj
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Arbnor Gjokaj
Numero di pubblicazione: HR02-1006044852, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LKS Montagen AG, bisher in Spreitenbach, CHE-423.586.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2024, Publ. 1006005692).
Statutenänderung:
17.05.2024.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Gerliswilstrasse 71, 6020 Emmenbrücke.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lleshdedaj, Nue, von Villigen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjokaj, Arbnor, von Reitnau, in Büron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1006014198, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Nori Gebäudetechnik Montage GmbH, in Büron, CHE-237.022.451, Rütistrasse 4, 6233 Büron, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Arbeiten und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gebäude- und Haustechnik, Elektroinstallationen, Sanitäranlagen, Heizungs- und Lüftungstechnik, Isolationen und Photovoltaik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 15.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gjokaj, Arbnor, von Reitnau, in Büron, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005955959, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schlachthaus Rüti-Büron AG, in Büron, CHE-107.251.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005938732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gjokaj, Arbnor, von Reitnau, in Staffelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomic, Mikica, von Emmen, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.