Jacqueline Helene Gisler Widmer
residente a Altdorf, da Schattdorf Mandati attuali: Widmer Services GmbH in Liquidation Persone correlate: Urs Widmer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacqueline Helene Gisler Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacqueline Helene Gisler Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacqueline Helene Gisler Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacqueline Helene Gisler Widmer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jacqueline Helene Gisler Widmer
Persone con il nome Jacqueline Helene Gisler Widmer lavorano in questi rami economici
Facility Management
Facility Management
Privato con il nome Jacqueline Helene Gisler Widmer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jacqueline Helene Gisler Widmer
Numero di pubblicazione: HR02-1005743725, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Widmer Services GmbH, in Altdorf (UR), CHE-364.146.642, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944403).
Firma neu:
Widmer Services GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Urs, von Hohenrain, in Altdorf (UR), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gisler Widmer, Jacqueline, von Schattdorf, in Altdorf (UR), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2944403, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Widmer Services GmbH, in Altdorf (UR), CHE-364.146.642, Utzigmattweg 22, 6460 Altdorf UR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich Bau, Umgebungsarbeiten und Hauswartungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sie kann alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.07.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Widmer, Urs, von Hohenrain, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gisler Widmer, Jacqueline, von Schattdorf, in Altdorf (UR), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1603293, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Walter Gisler Immobilien AG, in Altdorf UR, CHE-105.547.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1320127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler Widmer, Jacqueline Helene, von Schattdorf, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schillig-Gisler, Gabriela Agnes Monika, von Bürglen UR und Schattdorf, in Altdorf UR, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schillig, Christian, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.