Kilian Tobias Gasser
residente a Flüelen, da Isenthal Mandati attuali: gasserhuber GmbH, Drahtseilgenossenschaft Kipfen-Tristel Persone correlate: Sandra Huber, Werner Karl Herger-Herger, Christoph Schillig e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kilian Tobias Gasser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kilian Tobias Gasser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kilian Tobias Gasser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kilian Tobias Gasser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kilian Tobias Gasser
Persone con il nome Kilian Tobias Gasser lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Trasporto di persone e merci su strada
Servizi pubblicità
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Kilian Tobias Gasser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kilian Tobias Gasser
Numero di pubblicazione: HR02-1006118105, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
gasserhuber GmbH, in Altdorf (UR), CHE-115.171.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073512).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Sitz neu:
Göschenen.
Domizil neu:
Unterdorf 51, 6487 Göschenen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Flüelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)];
Huber, Sandra, von Erstfeld, in Flüelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005073512, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Kilian Gasser Medienvermarktung GmbH, in Altdorf (UR), CHE-115.171.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, S.0, Publ. 1832717).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Firma neu:
gasserhuber GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeits- und Medienarbeit;
Herstellung, Verkauf und Vermarktung von Naturprodukten sowie die Durchführung von damit zusammenhängenden Schulungen;
das Erbringen von touristischen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Huber, Sandra, von Erstfeld, in Altdorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004966775, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Drahtseilgenossenschaft Kipfen-Tristel, in Spiringen, CHE-100.486.583, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, S.0, Publ. 1698167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Peter, von Erstfeld, in Bürglen UR, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Felix, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Altdorf (UR), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Werner, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schillig, Christoph, von Bürglen (UR), in Altdorf (UR), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.