Bernhard Urs Gasser
residente a Belp, da Belp Mandati attuali: Hohburg Immobilien AG, Regio Casa GmbH e di più Persone correlate: Markus Gasser, Peter Gasser, Hathaya Gasser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Urs Gasser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Urs Gasser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Urs Gasser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Urs Gasser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard Urs Gasser
Persone con il nome Bernhard Urs Gasser lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Altre servici in educazione
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Altre servici in educazione
Privato con il nome Bernhard Urs Gasser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Urs Gasser
Numero di pubblicazione: 3090247, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prospettiva coaching & placement GmbH, in Belp, CHE-483.753.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2225927).
Statutenänderung:
27.09.2016.
Firma neu:
Prospettiva Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobiliensektor, insbesondere die Vermittlung, die Vermietung, den Erwerb und den Verkauf von Immobilien sowie deren Bewirtschaftung, das Erbringen von Treuhand- und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien sowie die Durchführung der damit verbundenen Finanz- und Versicherungsgeschäfte und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Lizenzen und KnowHow erwerben, verwalten und an Dritte lizenzieren, vermitteln und übertragen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Hathaya, von Belp, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gasser, Bernhard, von Belp, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2225927, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prospettiva coaching & placement GmbH, in Muri bei Bern, CHE-483.753.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012, Publ. 6900068).
Statutenänderung:
18.06.2015.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
Hohburgstrasse 37, 3123 Belp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Bernhard, von Belp, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Hathaya, von Belp, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1591415, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
human life support GmbH, in Menziken, CHE-114.109.230, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fromm, Urs, von Zürich und Winterthur, in Seengen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Gasser, Bernhard, von Belp, in Belp, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Bernhard, von Näfels, in Oberkirch LU, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Roth, Adrian, von Kesswil, in Evilard, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ferrari-Weiss, Elisabeth, von Wädenswil und Olten, in Thun, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwab-Fiegle, Ursula, von Arch, in Zollikofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Christian, von Ilanz/Glion, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Plohmann-Schilling, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Brehm, Peter, von Lupfig, in Windisch, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Semiao Reis, Andrea, von Ilanz/Glion, in Menziken, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bertschi, Samuel, von Dürrenäsch, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.