Fritz Früh
residente a Nesslau, da Neckertal Mandati attuali: Früh Tiefbau GmbH Persone correlate: Roger Brunner, Hansruedi Früh Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Früh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Früh"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Früh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Früh"
|
|
Fritz Früh
residente a Meisterschwanden, da Teufen (AR) Mandati attuali: Fritz Früh AG Persone correlate: Fritz Früh-Walther Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Früh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Früh"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Früh", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Früh"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fritz Früh
Persone con il nome Fritz Früh lavorano in questi rami economici
Realizzazione di installazioni edilizie
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Realizzazione di installazioni edilizie
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Fritz Früh
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Früh
Numero di pubblicazione: 4050209, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Früh Tiefbau GmbH, in Nesslau, CHE-105.532.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3323177).
Statutenänderung:
17.01.2018.
Zweck neu:
Ausführung von Tiefbau- und Gartenbauarbeiten sowie Handel mit Baumaterial. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 11.05.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.05.2000 und Inventarliste per 11.05.2000 Bauinventar und Baumaschinen zum Preise von CHF 13'000.--, welcher vollumfänglich auf das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Roger, von Nesslau, in Lichtensteig, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Früh, Hansruedi, von Neckertal, in Niederteufen (Teufen AR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Früh, Fritz, von Neckertal, in Nesslau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00].
Numero di pubblicazione: 3323177, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Früh Tiefbau GmbH, in Nesslau-Krummenau, CHE-105.532.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 15, Publ. 5285640).
Sitz neu:
Nesslau. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Früh, Fritz, von Neckertal, in Nesslau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00 [bisher: in Nesslau (Nesslau-Krummenau)].
Numero di pubblicazione: 1475307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fritz Früh AG, in Meisterschwanden, CHE-107.117.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305327). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Handels- und Gewerbe-Treuhand AG (CHE-107.116.609), in Oberkulm, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Früh, Fritz, von Teufen, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fahrwangen].