Andrew Forcucci
residente a Zufikon, da Horgen Mandati attuali: ALPINOVO Partners GmbH Persone correlate: Nikolas Mohrbach Simon, Dennis Kurniawan Partl Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrew Forcucci", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrew Forcucci"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrew Forcucci", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrew Forcucci"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrew Forcucci
Persone con il nome Andrew Forcucci lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Andrew Forcucci
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrew Forcucci
Numero di pubblicazione: HR02-1006121718, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ALPINOVO Partners GmbH, in Oberwil-Lieli, CHE-490.918.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2024, Publ. 1006088291).
Statutenänderung:
05.08.2024. 23.08.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Anleitung und praktische Unterstützung von Unternehmen und anderen Organisationen, insbesondere strategische, internationale und wirtschaftliche Möglichkeiten und Partnerschaften im In- und Ausland mit dem Rohstoffhandel. Die Gesellschaft bezweckt zudem den Handel mit Rohstoffen, insbesondere Metallen und Biomasse und anderen Gütern im In- und Ausland. Sie kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen oder vermitteln und Finanzierungen durchführen. Sie kann auch Rohstoffe vermarkten. Sodann kann sie auch Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 05.08.2024/23.08.2024 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 30'000.00 durch Ausgabe von 100 Stammanteile zu CHF 100.00 erhöht.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder elektronisch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forcucci, Andrew, von Horgen, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mohrbach Simon, Nikolas, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Partl, Dennis Kurniawan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005595871, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ALPINOVO Partners GmbH, in Oberwil-Lieli, CHE-490.918.121, c/o Martha Forcucci, Birmensdorferstrasse 53, 8966 Oberwil-Lieli, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Anleitung und praktische Unterstützung von Unternehmen und anderen Organisationen, insbesondere in den Bereichen strategische, internationale und wirtschaftliche Möglichkeiten und Partnerschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann auch Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte und andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder elektronisch.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.10.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Forcucci, Andrew, von Horgen, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Partl, Dennis Kurniawan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.