Franco Forcina
residente a Dornach, da Italia Mandati attuali: Statarius SA, Forelectronic Franco Forcina, Beratung und Handel Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Forcina", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Forcina"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Forcina", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Forcina"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franco Forcina
Persone con il nome Franco Forcina lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Intermediari commerciali in vari settori
Compravendita di immobili propri
Intermediari commerciali in vari settori
Privato con il nome Franco Forcina
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franco Forcina
Numero di pubblicazione: 3495333, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Trader24 GmbH, in Büttenhardt, CHE-114.557.723, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forcina, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohmann, Kevin, von Pratteln, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 3430029, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Statarius SA, in Basel, CHE-113.807.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2201493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faeh, Walter, von Benken (SG), in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forcina, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3137953, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Trader24 GmbH, in Büttenhardt, CHE-114.557.723, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796118).
Statutenänderung:
27.09.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und Finanzierung von Fahrzeugen aller Art sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Stefan, von Schaffhausen, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Heinemann, Ralph, von Schaffhausen, in Büttenhardt, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forcina, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.