Rita Filippini Türler
residente a Herrliberg, da Italia Mandati attuali: Retina Suisse Persone correlate: Matthias Bütikofer, Tamara Zoller, Susanne Trudel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Filippini Türler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Filippini Türler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Filippini Türler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Filippini Türler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rita Filippini Türler
Persone con il nome Rita Filippini Türler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Rita Filippini Türler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rita Filippini Türler
Numero di pubblicazione: HR02-1004691048, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Retina Suisse, in Zürich, CHE-109.149.614, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, S.0, Publ. 2292537).
Statutenänderung:
18.04.2015. 21.04.2018. 06.04.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Schongau, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moret, Céline, von Ménières, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siksou, Corinne, von Avenches, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Uta, von Auswil, in Maur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zoller, Tamara, von Beringen, in Pura, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nas Villegas, Maria Clara Elisabeth, niederländische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1925611, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Retina Suisse, in Zürich, CHE-109.149.614, Verein (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1508235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Claude, von Fraubrunnen und Genève, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Uta, von Auswil, in Maur, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüsler-Lichtsteiner, Stephan, von Kriens, in Kriens, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasser, Christina, von Wittenbach, in Glarus Nord, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsleiterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6262736, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Retina Suisse, in Zürich, CH-020.6.001.174-4, Verein (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 34, Publ. 5431428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amigó y Viader, Rosmarie Franziska, von Leuggern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Susanne, von Nunningen und Zullwil, in Zweisimmen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübschi, Brigitte, von Schüpfen, in Köniz, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Dr. Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochuli, Corinne, von Reitnau, in Oberentfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Reitnau];
Kieni-Stutz, Hilda, von Schongau, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siksou, Corinne, von Avenches, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].