Walter Fenner
residente a Wangen, da Küsnacht (ZH) Mandati attuali: Fenner Audiocom Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Fenner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Fenner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Fenner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Fenner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Fenner
Persone con il nome Walter Fenner lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Walter Fenner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Fenner
Numero di pubblicazione: 4141556, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CarCom electronics AG, in Dietikon, CH-020.4.019.013-1, Handel mit elektronischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 23, Publ. 3976560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Raphael, von Beinwil (Freiamt), in Unterkulm, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3976560, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CarCom electronics GmbH, in Dietikon, CH-020.4.019.013-1, Handel mit elektronischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2006, S. 22, Publ. 3259122).
Statutenänderung:
21.05.2007.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 695'302.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 540'601.33 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.--.
Firma neu:
CarCom electronics AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Renate, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000];
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000];
Lutz, Daniel, von Basel und Kleinlützel, in Wittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Unitas Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2168134, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CarCom electronics GmbH, in Dietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2001, S. 2283).
Statutenänderung:
24.02.2004.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektronischen Produkten sowie Dienstleistungen auf diesem Gebiete. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000.-- [bisher: in Brüttisellen, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--];
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 70'000.--];
Lutz, Daniel, von Basel und Kleinlützel, in Wittnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.