Alessandro Esposito
residente a Weiach, da Italia Mandati attuali: UBS Switzerland AG Persone correlate: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Esposito", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Esposito"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Esposito", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Esposito"
|
|
Alessandro Esposito
residente a Tenero, da Italia Mandati attuali: Human Swiss Care Sagl Persone correlate: Nicola Maggio Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Esposito", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Esposito"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Esposito", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Esposito"
|
|
Alessandro Esposito
residente a Luzern, da Italia Mandati attuali: Personalfürsorgestiftung der Astoria-Betriebs AG, Luzern Persone correlate: Andreas Hofer, Urs Karli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Esposito", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Esposito"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessandro Esposito", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessandro Esposito"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alessandro Esposito
Persone con il nome Alessandro Esposito lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Alessandro Esposito
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alessandro Esposito
Numero di pubblicazione: HR02-1006129163, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Fairway Finanzberatung GmbH, in Basel, CHE-318.881.804, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006120479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esposito, Alessandro Valentino, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Felix, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 99 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006120479, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Fairway Finanzberatung GmbH, in Basel, CHE-318.881.804, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4131023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esposito, Alessandro Valentino, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005929171, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Black Mouse IT GmbH in Liquidation, bisher in Pratteln, CHE-232.250.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329892).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Firma neu:
International Designers GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Theaterstrasse 7, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschalten stellen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter. Mit Beschluss vom 20.12.2023 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 02.11.2021 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2021 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabanel, Julie, französische Staatsangehörige, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Esposito, Alessandro, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Alfred, von Niederdorf, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.