Jan Eichenberger
residente a Wettingen, da Landiswil Mandati attuali: Kasino Wettingen GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Eichenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Eichenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jan Eichenberger
Persone con il nome Jan Eichenberger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Jan Eichenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jan Eichenberger
Numero di pubblicazione: 3384775, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterssiedlungen Lyss, in Lyss, CHE-103.391.921, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2998937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmann, Vreni, von Thunstetten, in Lyss, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Walter, von Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eyer, Hilde, von Naters, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Janine, von Landiswil, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Aesch, Ursula, von Grossaffoltern und Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Brigitte, von Uerkheim, in Lyss, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waag, Elisabeth, von Thun, in Lyss, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fahrni, Brigitte, von Meiringen, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fallegger, Sandra, von Quarten, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morgenthaler, Mirjam, von Ursenbach, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bangerter, Willy, von Lyss, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6092518, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kasino Wettingen GmbH, in Wettingen, CH-400.4.020.136-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.1999, S. 164).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Fred, von Landiswil, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00;
Eichenberger, Agnes, von Landiswil, in Wettingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Eichenberger, Gisela, von Landiswil, in Wettingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Jan, von Landiswil, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00].
Numero di pubblicazione: 4471528, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterssiedlungen Lyss, in Lyss, CH-073.7.003.762-7, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.1999, S. 238).
Domizil neu:
c/o Jakob Notz, Leuernweg 20a, 3250 Lyss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutschmann, Henrik, von Bleienbach, in Lyss, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gafner-Waltisbühl, Fides, von Beatenberg, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmann, Vreni, von Thunstetten, in Lyss, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Waldmann, Verni];
Christen, Urs, von Dürrenroth, in Lyss, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Brigitte, von Unterlangenegg, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Adrian, von Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Aesch, Ursula, von Grossaffoltern und Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Janine, von Landiswil, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guyot, Claude, von Boudevilliers, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Junker Burkhard, Margrit, von Rapperswil BE und Sumiswald, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Miller, Inge, von Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mutter, Georg, von Winterthur, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Einwohnergemeinde Lyss, handelnd durch den Finanzverwalter, in Lyss, Revisionsstelle.