Caterina Eberle-Gaio
residente a Glarus, da Glarus Süd Mandati attuali: Hans Eberle AG Immobilien Persone correlate: Luca Hans Eberle, Thomas Eberle, Fritz Trümpi-Gentile Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Caterina Eberle-Gaio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Caterina Eberle-Gaio"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Caterina Eberle-Gaio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Caterina Eberle-Gaio"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Caterina Eberle-Gaio
Persone con il nome Caterina Eberle-Gaio lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Caterina Eberle-Gaio
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Caterina Eberle-Gaio
Numero di pubblicazione: 4334913, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Hans Eberle AG Ennenda, in Glarus, CHE-101.862.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2609911).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Firma neu:
Hans Eberle AG Immobilien.
Zweck neu:
Erstellung und Halten, Kauf und Verkauf sowie dauernde Verwaltung von Immobilien oder Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dönni, Marc, von Wolfenschiessen, in Nidfurn (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oertli, Hans, von Glarus, in Glarus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zweifel, Andreas, von Glarus Süd, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Thomas, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trümpi, Fritz, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Vizepräsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Mitglied [bisher: Trümpi-Gentile, Fritz, in Mitlödi (Glarus Süd), Delegierter, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberle, Luca Hans, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten + Delegierten;
Eberle-Gaio, Caterina, von Glarus Süd, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten + Delegierten [bisher: Eberle-Gaio, Caterina genannt Kety, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6124384, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Eberle AG, in Ennenda, CH-160.7.002.812-8, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 15, Publ. 5418042).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle-Gaio, Caterina genannt Kety, von Glarus Süd, in Glarus, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL];
Eberle, Thomas, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ennenda, in Ennenda];
Hauser, Ernst, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Näfels, in Näfels];
Jucker, Hans Jakob, von Fehraltorf, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Netstal];
Trümpi, Fritz, von Glarus, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ennenda, in Mitlödi].
Numero di pubblicazione: 6112300, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Hans Eberle AG Ennenda, in Ennenda, CH-160.3.000.559-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 15, Publ. 5418040).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Hans, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Glarus, in Ennenda];
Eberle, Thomas, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Glarus und Ennenda, in Ennenda];
Eberle-Gaio, Caterina genannt Kety, von Glarus Süd, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Schwanden GL];
Trümpi-Gentile, Fritz, von Glarus, in Mitlödi (Glarus Süd), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Ennenda, in Mitlödi];
Oertli, Hans, von Glarus, in Glarus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:von Ennenda];
Zweifel, Andreas, von Glarus Süd, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:von Linthal, in Niederurnen];
Hauser, Ernst, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:von Näfels, in Näfels].