Mirjam Dünnenberger-Dudler
residente a Vilters, da Weinfelden Mandati attuali: MED Möbelwerkstätten GmbH Persone correlate: Erich Dünnenberger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mirjam Dünnenberger-Dudler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mirjam Dünnenberger-Dudler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mirjam Dünnenberger-Dudler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mirjam Dünnenberger-Dudler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mirjam Dünnenberger-Dudler
Persone con il nome Mirjam Dünnenberger-Dudler lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di mobili
Fabbricazione di mobili
Privato con il nome Mirjam Dünnenberger-Dudler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mirjam Dünnenberger-Dudler
Numero di pubblicazione: 5372444, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MED Möbelwerkstätten GmbH, in Mels, CH-320.4.050.704-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2004, S. 10, Publ. 2148856).
Statutenänderung:
23.11.2009.
Sitz neu:
Vilters-Wangs.
Domizil neu:
Quadrellastrasse 22, 7324 Vilters.
Zweck neu:
Betrieb einer Innenausbau- und Möbelwerkstätte und das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Betriebsführung, Planung und Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Adressen der Gesellschafter bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünnenberger, Erich, von Weinfelden, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00;
Dünnenberger-Dudler, Mirjam, von Weinfelden, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher:in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 2148856, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MED Möbelwerkstätten GmbH, bisher in Bad Ragaz, Betrieb einer Innenausbau- und Möbelwerkstätte usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2001, S. 9433).
Statutenänderung:
11.02.2004.
Sitz neu:
Mels.
Domizil neu:
Bahnweg 61, 8887 Mels.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudler, Rudolf Markus, von Thal, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünnenberger-Dudler, Mirjam, von Weinfelden, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MED Möbelwerkstätten GmbH, in Bad Ragaz, Rheinstrasse 7B, 7310 Bad Ragaz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2001.
Zweck:
Betrieb einer Innenausbau- und Möbelwerkstätte, Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Betriebsführung, Planung und Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dudler, Rudolf Markus, von Thal, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Dünnenberger-Dudler, Mirjam, von Weinfelden, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--.