Vincent Dousse
residente a La Tour-de-Trême, da Flühli Mandati attuali: sonoloc.ch, Dousse Vincent Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Dousse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Dousse"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Dousse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Dousse"
|
|
Vincent Dousse
residente a Bulle, da Flühli Mandati attuali: Diesel-Services Borel SA Persone correlate: Sandrine Christelle Borel, Tobias Borel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Dousse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Dousse"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Dousse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Dousse"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Vincent Dousse
Persone con il nome Vincent Dousse lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Commercio di beni di consumo
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Vincent Dousse
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Vincent Dousse
Numero di pubblicazione: 2976925, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
EGT Construction SA, à Saint-Maurice, CHE-106.060.320, société anonyme (No. FOSC 75 du 19.04.2016, Publ. 2787543).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dousse, Vincent, de Le Mouret, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Landais, Frédéric, citoyen français, à Lausanne, administrateur et directeur général, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2646790, Ufficio del registro di commercio Vallese
EGT Construction SA, à Saint-Maurice, CH-621.3.001.438-4, entreprise de tous travaux de génie civil et de bâtiments, etc... (FOSC no 115 du 17.06.2004, p. 17, publ. 2312780).
Personne et signature radiée:
Leemann, Bernard, de Uster, à Martigny, administrateur et directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Dionisotti, Juan, de Feschel, à Saint-Maurice, président et directeur général, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux avec un administrateur];
Dousse, Vincent, de Le Mouret, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de Bonnefontaine, administrateur-délégué et directeur];
Bosi, Christophe, de Monthey, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 2367538, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Douce Coiffure SA Sitz [bisher: Genève ], (CH-660.0.606.992-8), Betrieb eines Coiffeursalons, Aktiengesellschaft (SHAB vom 21.06.1994, Seite 3468).
Statutenänderung:
29.06.2004.
Firma Neu:
SANTAGO AG.
Übersetzungen der Firma Neu:
(SANTAGO SA), (SANTAGO Inc).
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Alpenstrasse 14, 6300 Zug.
Zweck Neu:
Verschiedene Internetdienstleistungen, Kauf und Verkauf von Internet Traffic, Unterstützung und Beratung von Unternehmen, Uebernahme von Verwaltungs- und Buchhaltungsarbeiten sowie Inkassotätigkeiten für in- und ausländische Betriebe;
kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder in Namen und für Ihre Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Treuhandgeschäfte aller Art tätigen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000 [Bisher: CHF 50'000], 200 Inhaberaktien zu CHF 500, [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 2'000].
Qualifizierte Tatbestände Gelöscht:
[Sacheinlage: Die Aktiven, ohne die Passiven, der 'Feronia SA', in Genf, bestehend aus den Aktiven des Coiffeursalons an der Ruelle de la Vinaigrerie, No. 5, in Genf, zum Preis von CHF 50'000.00].
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Neu:
Danieli, Savio, Heimat Italien, in Menziken, Mitglied mit Einzelunterschrift;
K & H Revisions AG, in Thun, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Dousse, Vincent, Heimat Le Mouret, in Choëx, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[CSG Compagnie de Services et de Gestion SA, in Genève, Revisionsstelle].