Daniel Johannes Dietrich
residente a Recherswil, da Germania Mandati attuali: Klipp & Klar Medical GmbH, Klipp & Klar Innovation Gesundheit GmbH Persone correlate: Andreas Michael Dönges, Markus Christoph Bürgi-Schmitz, Andreas Michael Dönges e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Johannes Dietrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Johannes Dietrich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Johannes Dietrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Johannes Dietrich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Johannes Dietrich
Persone con il nome Daniel Johannes Dietrich lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Daniel Johannes Dietrich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Johannes Dietrich
Numero di pubblicazione: HR02-1005634118, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Klipp & Klar Innovation Gesundheit GmbH, in Biel/Bienne, CHE-268.049.285, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trümpler Moll, François, von Adliswil und Küsnacht (ZH), in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoller-Stähli, Karin, von Frutigen und Oberhofen am Thunersee, in Gerolfingen (Täuffelen), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bürgi-Schmitz, Markus, von Landiswil, in Lattrigen (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dietrich, Daniel Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Recherswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dönges, Andreas Michael, von Köniz, in Scheuren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gnägi Dietrich, Nicole Beatrice, von Höchstetten, in Recherswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005630539, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Klipp & Klar Medical GmbH, in Recherswil, CHE-266.789.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trümpler Moll, François, von Adliswil, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dönges, Andreas Michael, von Köniz, in Scheuren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Dietrich, Daniel Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Recherswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005620511, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Klipp & Klar Innovation Gesundheit GmbH, in Biel/Bienne, CHE-268.049.285, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547290).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoller-Stähli, Karin, von Frutigen und Oberhofen am Thunersee, in Gerolfingen (Täuffelen), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Bürgi-Schmitz, Markus, von Landiswil, in Lattrigen (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Dietrich, Daniel Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Recherswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Dönges, Andreas Michael, von Köniz, in Scheuren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Gnägi Dietrich, Nicole Beatrice, von Höchstetten, in Recherswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Trümpler Moll, François, von Adliswil und Küsnacht (ZH), in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00].