Gita Diem
residente a Zollikon, da Zollikon Mandati attuali: Global Strategic Recruiting & Consulting, Diem Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gita Diem", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gita Diem"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gita Diem", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gita Diem"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gita Diem
Persone con il nome Gita Diem lavorano in questi rami economici
Intermediazione lavoratori
Intermediazione lavoratori
Privato con il nome Gita Diem
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gita Diem
Numero di pubblicazione: 2794169, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CROSS BORDERS Consulting AG, in Zollikon, CHE-114.675.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009, S. 29, Publ. 4840284).
Firma neu:
CROSS BORDERS Consulting AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.04.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Markus, von Schwellbrunn, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Dr. Albert, von Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem, Gita, von Zollikon, in Zollikon, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2274543, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Global Strategic Recruiting & Consulting, Diem & Partner, in Zollikon, CHE-106.837.600, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4548).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Global Strategic Recruiting & Consulting, Diem.
Zweck neu:
Internationale Vermittlung von hochqualifizierten Fachkräften des Finanzbereiches verbunden mit strategischer Beratung der Kunden. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Markus Diem aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Die Gesellschafterin Gita Diem führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkauffrau fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Markus, von Schwellbrunn, in Zollikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Gita, von Zollikon, in Zollikon, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Maur, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York, Zurich Branch, in Zürich, Zweigniederlassung (SHAB Nr.91 vom 11.5.1994 S.2621).
mit Hauptsitz in:
New York.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldfeder, Howard, Bürger der USA, in Cincinnati (Ohio, USA), Mitglied;
Meuli-Machol, Kim, von Nufenen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Fisher, Eric, Bürger der USA, in Zürich, Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift;
Siebenhaar, Alfred, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift;
Frei, Alfred, von Widnau, in Buttwil, mit Einzelunterschrift;
Waser, Rudolf, von Wolfenschiessen, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franz, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Strzepek, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Kalt, Patrick, von Böttstein, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diem, Gita, von Schwellbrunn, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joslin, Robert, von Freienstein-Teufen, in Thalwil, Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift;
Laemmel, Christina, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Phuntsok, Ernst, von Winterthur, in Berlingen, Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift;
Stettler, Erik, von Basel und Worb, in Rümlang, Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift.