Luis De Jesus Rodrigues
residente a Fribourg, da Portogallo Mandati attuali: Sefkan GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis De Jesus Rodrigues", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis De Jesus Rodrigues"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis De Jesus Rodrigues", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis De Jesus Rodrigues"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luis De Jesus Rodrigues
Persone con il nome Luis De Jesus Rodrigues lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Luis De Jesus Rodrigues
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luis De Jesus Rodrigues
Numero di pubblicazione: HR02-1005277999, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sefkan GmbH, in Biel/Bienne, CHE-187.358.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3070831).
Firma neu:
Sefkan GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Luis de Jesus Rodrigues, Avenue Jean-Bourgknecht 20, 1700 Freiburg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Jesus Rodrigues, Luis, portugiesischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3070831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sefkan GmbH, bisher in Riehen, CHE-187.358.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2287593).
Statutenänderung:
08.09.2016.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Neumarktstrasse 12, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Restaurationsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche errichten oder übernehmen, Liegenschaften erwerben, veräussern oder belasten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Hauptzweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yüce, Berivan, von Kerns, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Jesus Rodrigues, Luis, portugiesischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.