Paulo Manuel da Silva Oliveira
residente a Zürich, da Portogallo Mandati attuali: Cuisine sans frontières Persone correlate: Silvana Lindt, Eleonara Elisa Nodari, Monika Schärer Rösch e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paulo Manuel da Silva Oliveira", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paulo Manuel da Silva Oliveira"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paulo Manuel da Silva Oliveira", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paulo Manuel da Silva Oliveira"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paulo Manuel da Silva Oliveira
Persone con il nome Paulo Manuel da Silva Oliveira lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Paulo Manuel da Silva Oliveira
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paulo Manuel da Silva Oliveira
Numero di pubblicazione: HR02-1005649237, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fullfilled GmbH, in Zürich, CHE-108.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Silva Oliveira, Paulo Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hössli, Severin, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Voutsas, Nikolas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005551011, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cuisine sans frontières, in Zürich, CHE-143.772.979, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunn, Monique, von Ringgenberg BE, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höner, David, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biegert, Mareike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Vorstands.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nodari, Eleonora, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer Rösch, Monika, von Rumendingen, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
da Silva Oliveira, Paulo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005078121, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Au Gratin GmbH, in Zürich, CHE-108.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, S.0, Publ. 2925271).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Firma neu:
Fullfilled GmbH.
Domizil neu:
c/o Severin Hössli, Hohlstrasse 86c, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben, Take Away, Lebensmittelfachhandel sowie die Vermarktung der Konzepte mittels Franchise-Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen. Sie kann sich an anderen Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen, Grundeigentum erwerben oder verkaufen. Im Übrigen ist die Gesellschaft berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfäffli, Urs, von Signau, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Steinegger, Jacqueline, von Schönenberg ZH, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hössli, Severin, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Da Silva Oliveira, Paulo Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.