Stefan Creus
residente a Küsnacht, da Oberdiessbach Mandati attuali: cadosch & zimmermann architektur gmbh in Liquidation, VISTE Bautrocknung GmbH e di più Persone correlate: Vito Pantalena, Vito Pantalena, Jürg Peter Fischli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Creus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Creus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Creus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Creus"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Creus
Persone con il nome Stefan Creus lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Uffici di architettura e ingegneria
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Privato con il nome Stefan Creus
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Creus
Numero di pubblicazione: HR02-1005629982, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cadosch & zimmermann architektur gmbh, in Zürich, CHE-110.343.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325605).
Firma neu:
cadosch & zimmermann architektur gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Creus, Stefan, von Oberdiessbach, in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Pantalena, Vito, von Wangen-Brüttisellen, in Horgen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005325605, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cadosch & zimmermann architektur gmbh, in Zürich, CHE-110.343.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadosch, Stefan, von Vaz/Obervaz, in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dima & partner ag (CHE-115.282.782), in Glarus, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Creus, Stefan, von Oberdiessbach, in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005122653, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
CRS Baumanagement AG, in Rapperswil-Jona, CHE-115.194.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Creus, Stefan, von Oberdiessbach, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.