Mario Cozzio
residente a Sursee, da Geuensee Mandati attuali: Soorser Bier AG in Liquidation Persone correlate: Herbert Blum, Alexander Oleschinsky, Mischa Ernst Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Cozzio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Cozzio"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Cozzio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Cozzio"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mario Cozzio
Persone con il nome Mario Cozzio lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Privato con il nome Mario Cozzio
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mario Cozzio
Numero di pubblicazione: HR02-1005006741, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Soorser Bier AG, in Sursee, CHE-173.259.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagemann, Karin, von Sursee, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cozzio, Mario, von Geuensee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Oleschinsky, Alexander, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Mischa, von Kölliken, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Affentranger, Kevin, von Willisau, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3669105, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Soorser Bier AG, in Sursee, CHE-173.259.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968485).
Statutenänderung:
30.06.2017. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.08.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 23.02.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.08.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Robert, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Schöpfer, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Herbert, von Nottwil, in Nottwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagemann, Karin, von Sursee, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cozzio, Mario, von Geuensee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.