David Cottini
residente a Lens, da Crans-Montana Mandati attuali: Société Immobilière Croix d'Air SA, Cottini David e di più Persone correlate: Yanick Felley, Eric Robelin, Michelangelo Mendicino e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Cottini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Cottini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Cottini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Cottini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Cottini
Persone con il nome David Cottini lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio di bars
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio di bars
Privato con il nome David Cottini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Cottini
Numero di pubblicazione: HR02-1005933392, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société Immobilière Croix d'Air SA, à Crans-Montana, CHE-102.992.710, société anonyme (No. FOSC 123 du 28.06.2023, Publ. 1005780843).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Antille, René Pierre, de Sierre, à Venthône, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Felley, Yanick, de Martigny, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Cottini, David, de Crans-Montana, à Lens, administrateur, avec signature collective à deux;
Robelin, Eric, ressortissant français, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Mendicino, Michelangelo, de Crans-Montana, à Crans-Montana, directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3742487, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Faust et Cottini, à Crans-Montana, CHE-112.980.878, société en nom collectif (No. FOSC 4 du 06.01.2017, Publ. 3265885).
Nouvelle raison de commerce:
Cottini David.
Nouvelle nature juridique:
entreprise individuelle. La société en nom collectif Faust et Cottini a été dissoute et radiée suite à la sortie de l'associée Thongbai Faust;
David Cottini, jusqu'ici associé, continue les affaires en entreprise individuelle au sens de l'art. 579 CO.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Faust, Thongbai, de Sierre, à Sierre, associée, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Cottini, David, de Crans-Montana, à Lens, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 3265885, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Faust et Cottini, à Chermignon, CHE-112.980.878, société en nom collectif (No. FOSC 119 du 22.06.2006, p. 17, Publ. 3428652).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Cottini, David, de Crans-Montana, à Crans-Montana, associé, avec signature individuelle [précédemment: de Randogne].