Dr. Peter Conzett
residente a Eichberg, da Schiers Mandati attuali: Schwinghalle-Stiftung, Huber-Fond Persone correlate: Peter Hoff, Wendelin Koch, Markus Lauener e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Peter Conzett", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Peter Conzett"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Peter Conzett", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Peter Conzett"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Conzett
Persone con il nome Peter Conzett lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi sport
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Peter Conzett
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Conzett
Numero di pubblicazione: HR02-1006137312, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fondli AG, in Dietikon, CHE-191.262.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conzett, Peter, von Schiers, in Luzein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kräuchi, Mirko, von Bäriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorro, Michaela, von Klosters, in Birmenstorf (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Klosters-Serneus, in Nürensdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005813500, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fondli AG, in Dietikon, CHE-191.262.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692711). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Urs, von Willisau, in Nürensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conzett, Peter, von Schiers, in Luzein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BERET AG, Beratungs-, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-108.057.725), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3139713, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Huber-Fond, in Kilchberg ZH, CHE-110.377.725, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 29, Publ. 5538562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Dr. Ernst, von Wolfhalden, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conzett, Dr. Peter, von Schiers, in Eichberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altstätten];
Vogel, Paul, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Roland, von Trub, in Elsau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alfa Treuhand- und Revisions AG (CHE-101.902.845), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Alfa Treuhand- und Revisions AG (CH-320.3.000.320-5)].