Reto Conconi
residente a Baar, da Oberdorf (BL) Mandati attuali: BORM GRUPPE AG, Borm-Informatik AG e di più Persone correlate: Andreas Burch, Markus Feusi, Franz Josef Föhn e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Conconi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Conconi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Conconi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Conconi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reto Conconi
Persone con il nome Reto Conconi lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Reto Conconi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reto Conconi
Numero di pubblicazione: 2190887, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Borm-Informatik AG, in Schwyz, CHE-103.551.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2145677). [Neue] Weitere Adresse: Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föhn, Josef, von Muotathal, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Feusi, Markus, von Feusisberg, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Conconi, Reto, von Oberdorf BL, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burch, Andreas, von Sarnen, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1795545, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Perspectix AG, in Zürich, CHE-108.467.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1359177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Oliver, von Schlossrued, in Lenzburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Max, von Schlossrued, in Schlossrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conconi, Reto, von Oberdorf BL, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, André, von Einsiedeln, in Galgenen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7175776, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
JF BETEILIGUNGS AG, in Schwyz, CH-130.3.008.723-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S. 0, Publ. 6765106).
Statutenänderung:
16.04.2013.
Firma neu:
BORM BETEILIGUNGS AG.
Domizil neu:
Schlagstrasse, 6430 Schwyz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an andern in- und ausländischen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen sowie Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dangl, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Lassee (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langenlois (AT), Mitglied mit Einzelunterschrift];
Conconi, Reto, von Oberdorf BL, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burch, Andreas, von Sarnen, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.