Nico Civelli
residente a Singapur, da Zürich Mandati attuali: Niconsult GmbH Persone correlate: Monica Antonelli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nico Civelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nico Civelli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nico Civelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nico Civelli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nico Civelli
Persone con il nome Nico Civelli lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Nico Civelli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nico Civelli
Numero di pubblicazione: 4421041, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Clarion Finanz AG in Liquidation, in Zug, CHE-108.752.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Civelli, Nico, von Zürich, in Zumikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Silver, von Grindel, in Uster, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2794291, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Niconsult GmbH, in Zürich, CHE-112.517.546, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6564436).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Civelli, Nico, von Zürich, in Singapur (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zumikon];
Antonelli, Monica, von Poschiavo, in Wald ZH, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6564436, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Niconsult GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.717-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, S. 0, Publ. 6297900).
Statutenänderung:
06.02.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Rolf, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Civelli, Nico, von Zürich, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].