Fabienne Christen
residente a Zürich, da Muri (AG) Mandati attuali: Ella's Fellas GmbH Persone correlate: Meret Dodo Rötheli, Luciano Antoine Pescatore, Florian Raphael Zbinden e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabienne Christen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabienne Christen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabienne Christen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabienne Christen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabienne Christen
Persone con il nome Fabienne Christen lavorano in questi rami economici
Altri servizi intrattenimento e relax
Altri servizi intrattenimento e relax
Privato con il nome Fabienne Christen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabienne Christen
Numero di pubblicazione: HR02-1005493452, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
physio8 fitness8 diagnostik8 AG, in Biel/Bienne, CHE-130.833.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859439).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Fabienne Patricia, von Wolfenschiessen, in Evilard, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005493429, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Espace 8 Gesundheitszentrum Seeland AG, in Biel/Bienne, CHE-360.436.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259079).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Gregor, von Wolfenschiessen, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Christen, Fabienne Patricia, von Wolfenschiessen, in Evilard, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6871482, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kindervilla Abraxas, in Zürich, CH-020.6.001.231-3, Verein (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 18, Publ. 4702926).
Statutenänderung:
08.06.2010, 15.09.2010.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins ist die Führung einer Kindertagesstätte. Diese Kindertagesstätte soll Kindern ab 2 Monaten und in der Regel bis zum Kindergartenalter eine pädagogisch gute familienergänzende Betreuung während des Tages bieten.
Das heisst:
die Kindertagesstätte soll Kinder aufnehmen, deren Eltern bzw. Mütter/Väter sich aus irgendwelchen Gründen nicht vollumfänglich der Kinderbetreuung widmen können;
die Kindertagesstätte steht allen Kindern offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhältnissen;
der Verein Kindervilla Abraxas unterhält eine Ganztageskrippe welche zum familienergänzenden Betreuungsangebot zählt. Die Krippe bietet Eltern, die in Zürich sowie den umliegenden Gemeinden wohnhaft oder arbeitstätig sind, die Möglichkeit, ihr Kind fachlich kompetent betreuen zu lassen;
der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Fabienne Andrea, von Affoltern im Emmental, in Oberengstringen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Sven Martin, von Hasle LU, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jecklin, Bettina Andrea Anna, von Schiers, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sievers, Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.