Christian Chassot
residente a Belmont-sur-Lausanne, da Villorsonnens Mandati attuali: ISTAR IMMOBILIER Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Chassot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Chassot"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Chassot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Chassot"
|
|
Christian Chassot
residente a Fribourg, da Bussy (FR) Mandati attuali: 'Vitalis centre de santé' Chassot Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Chassot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Chassot"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Chassot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Chassot"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Chassot
Persone con il nome Christian Chassot lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Christian Chassot
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Chassot
Numero di pubblicazione: 7148214, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Divine Brew Management SA, à Sion, CH-626.3.012.308-1, société anonyme (No. FOSC 48 du 11.03.2013, p. 0, Publ. 7098118).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chassot, Christian, de Villorsonnens, à Belmont-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Favre, Gianpaolo, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Bornet, Pierre-Alain, de Nendaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Zen Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gargiulo, Raffaele, de Chermignon, à Chermignon, président, avec signature collective à deux;
Nicolle, Philippe, de Anniviers, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pfyffer, Christian, de Sierre, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Crans-Montana (CH-626.9.000.624-0), à Lens, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 6248012, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ISTAR IMMOBILIER Sàrl, à Sion, CH-626.4.013.716-1, Rue de l'Avenir 11, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.06.2011.
But:
Réaliser toutes opérations immobilières et exercer toutes activités dans le domaine de l'immobilier en Suisse et à l'étranger, notamment l'achat, la vente, la location, la promotion, la construction, la rénovation, la transformation, l'exploitation, la gestion, l'estimation et le courtage de biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC et BO.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Chassot, Christian, de Villorsonnens, à Belmont-sur-Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 15.06.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 5688042, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Divins Brasseurs de Sion Sàrl, à Sion, CH-626.4.012.058-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 19 du 29.01.2009, p. 23, publ. 4852550).
Personne et signature radiée:
Chassot, Christian, de Villorsonnens, à Belmont-sur-Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Nicolle, Philippe, de Anniviers, à Lens, gérant et président, avec signature collective à deux;
Pfyffer, Christian, de Sierre, à Sierre, gérant, avec signature collective à deux;
Gargiulo, Raffaele, de Chermignon, à Chermignon, gérant, avec signature collective à deux;
Bornet, Pierre-Alain, de Nendaz, à Sion, gérant, avec signature collective à deux;
Zen Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, gérant, avec signature collective à deux;
Favre, Gianpaolo, de Sion, à Sion, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: Favre, Jean-Paul, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--];
Divine Brew Management SA, à Sion (CH-626.3.012.308-1), associée, pour une part sociale de CHF 19'000.-- et pour une part sociale de CHF 1'000.--.