Robert Achille Casaburi
residente a Chez-le-Bart, da La Chaux-de-Fonds Mandati attuali: R&D Collective SolutionSSS AG, Pizza & Co Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Achille Casaburi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Achille Casaburi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Achille Casaburi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Achille Casaburi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Achille Casaburi
Persone con il nome Robert Achille Casaburi lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Direzione aziendale e amministrazione
Fornitura di servizi informatici
Direzione aziendale e amministrazione
Privato con il nome Robert Achille Casaburi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Achille Casaburi
Numero di pubblicazione: HR02-1005153637, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
R&D Collective SolutionSSS AG, in Freienbach, CHE-220.535.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Christophe, von Mosnang, in La Chaux-de-Fonds, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Morelli, Serge Henri René, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casaburi, Robert, von La Chaux-de-Fonds, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004940530, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
R&D Collective SolutionSSS AG, in Freienbach, CHE-220.535.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casaburi, Robert Achille, von La Chaux-de-Fonds, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004859330, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AutoMate Insurance AG, bisher in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630353).
Statutenänderung:
27.01.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zürich.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casaburi, Robert Achille, von La Chaux-de-Fonds, in La Grande Béroche, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fragnière, Edouard Roger, von Marsens, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laubscher, Hans-Peter, von Täuffelen, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.