Willy Carrel
residente a Giffers, da Misery-Courtion, Fribourg e Rechthalten Mandati attuali: Wica Controlling AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy Carrel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy Carrel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy Carrel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy Carrel"
|
|
Willy Carrel
residente a Vaulruz, da Mézières (FR) Mandati attuali: Société coopérative de laiterie de Vaulruz (Village) Persone correlate: Julien Robert Roch, Caroline Conus, Gaétan Jean Jospeh Chollet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy Carrel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy Carrel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy Carrel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy Carrel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Willy Carrel
Persone con il nome Willy Carrel lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Produzione di commestibili
Servizi per consulenza manageriale
Produzione di commestibili
Privato con il nome Willy Carrel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Willy Carrel
Numero di pubblicazione: HR02-1006079248, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Immofu AG, in Bern, CHE-102.751.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrel, Willy, von Rechthalten, in Tafers, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Peter, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernasconi, Bruno, von Magliaso, in Killwangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6291576, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Restiag AG, bisher in Tafers, CH-217.0.630.367-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 8).
Gründungsstatuten:
31.10.2005.
Statutenänderung:
29.07.2011.
Firma neu:
bernadog immobilien ag.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Rabbentalstrasse 49, 3013 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Konsortien und Immobilien sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an andern Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum sowie Patente zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Capital-actions:
CHF 1'000'000.00.
Libération du capital social:
CHF 1'000'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'300 Namenaktien zu CHF 100.00 (Serie A), 870 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Serie B)].
Organe de publication:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB, schriftlich oder elektronisch.
Restriction à la transmissibilité:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Christian, von Bern, in Herrenschwanden (Bremgarten bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Carrel Willy;
Carrel, Willy, von Rechthalten, in Giffers, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Peter Christian.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cotting Revisions AG (CH-035-9026903-3), in Düdingen, Revisionsstelle (wie bisher);
Bernasconi, Peter, von Bern und Magliaso, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5424024, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spannbetonwerk E. Bernasconi AG, in Aarberg, CH-073.3.000.220-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2006, S. 3, Publ. 3526482).
Statutenänderung:
16.12.2009.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Uni AG, in Bern (CH-035.3.002.459-4), gemäss Fusionsvertrag vom 16.12.2009 und Bilanz per 30.06.2009. Aktiven von CHF 2'942'104.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'436'333.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 500'000.-- erhöht.
Firma neu:
PRIVAG AG.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Rabbentalstrasse 49, 3013 Bern .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung und Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sie kann sich auch an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen und solche Unternehmungen erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 650 Namenaktien Serie A zu CHF 100.00, 435 Namenaktien Serie B zu CHF 1'000.00]. [Die neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Uebertragungsbeschränkungen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder elektronisch. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotting Revisions AG, in Düdingen, Revisionsstelle;
Meyer, Max Dr., von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carrel, Willy, von Rechthalten, Freiburg und Courtion, in Giffers, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Peter, Christian, von Biberstein, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Peter, von Bern und Magliaso, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bern, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernasconi-Kipfer, Catherine, von Bern und Magliaso, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.