Daniele Caradonna
residente a Rudolfstetten, da Dietikon Mandati attuali: Wohlfahrtsfonds der Electrolux AG, Electrolux AG Persone correlate: Daniel Köchli, Günther Hans Jansenberger, Peter Barandun e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniele Caradonna", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniele Caradonna"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniele Caradonna", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniele Caradonna"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniele Caradonna
Persone con il nome Daniele Caradonna lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Commercio di beni di consumo
Esercizio di una casse pensioni
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Daniele Caradonna
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniele Caradonna
Numero di pubblicazione: HR02-1004548415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG, in Zürich, CHE-109.785.750, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3024705).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 01.11.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Daniel, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3024703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux AG, in Zürich, CHE-109.712.857, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhoek Geiser, Gabriela, von Maur, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1700091, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG, in Glarus Süd, CHE-109.785.750, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2013, Publ. 7071792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seps, Jana, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jonas, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Lars, von Wohlen bei Bern, in Weesen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaitz, Martin Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Walenstadt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jansenberger, Günther, von Corban, in Zell ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
BDO AG (CHE-105.952.747)[CH-020.3.927.906-5], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].