Andreas Candrian
residente a Würenlos, da Sagogn Mandati attuali: art of wine gmbh in Liquidation Persone correlate: Anita Candrian-Holdener Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Candrian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Candrian"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Candrian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Candrian"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Candrian
Persone con il nome Andreas Candrian lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Andreas Candrian
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Candrian
Numero di pubblicazione: HR02-1005641836, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
art of wine gmbh, in Würenlos, CHE-116.087.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2010, S.1, Publ. 5861314).
Firma neu:
art of wine gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Andreas, von Sagogn, in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Candrian, Anita, von Sagogn, in Würenlos, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1683031, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon BGZ, in Zumikon, CHE-104.050.411, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, Publ. 6094808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Andreas, von Sagogn, in Würenlos, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfensberger, Peter, von Zürich, in Chur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5883024, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vina SA, in Zumikon, CH-020.3.927.889-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 29, Publ. 5497072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Andreas, von Sagogn, in Würenlos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.