Cornelia Campi
residente a Rapperswil, da Oftringen Mandati attuali: Campi Gartenpflege & Gestaltung GmbH Persone correlate: Cyrill Campi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cornelia Campi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cornelia Campi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cornelia Campi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cornelia Campi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cornelia Campi
Persone con il nome Cornelia Campi lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Cornelia Campi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Campi
Numero di pubblicazione: 4904140, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Campi Gartenpflege & Gestaltung GmbH, in Rapperswil-Jona, CH-320.4.050.496-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 13, Publ. 3969350).
Statutenänderung:
10.02.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campi, Cornelia, von Oftringen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 41'000.00];
Campi, Cyrill, von Oftringen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 3969350, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Campi Gartenpflege & Gestaltung GmbH, bisher in Rapperswil SG, CH-320.4.050.496-0, Gartenpflege und Gestaltung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 30.09.2003, S. 9, Publ. 1192546).
Statutenänderung:
2.04.2007.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Zweck neu:
Gartenpflege und -gestaltung sowie Handel mit Pflanzen und Fachliteratur. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. [behördliche Umbenennung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erbengemeinschaft der Marianne Campi Sapii, in Rapperswil SG, bestehend aus Sapii Harun, in Rapperswil SG, Campi, Cornelia, in Rapperswil SG, Campi, Adrienne, in Jona, Campi, Patricia, in Tauranga (Neuseeland), Campi Cyrill, in Rapperswil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campi, Cornelia, von Oftringen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 41'000.-- [bisher: in Rapperswil SG, mit einer Stammeinlage von CHF 32'000.--];
Campi, Cyrill, von Oftringen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Rapperswil SG, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Campi Gartenpflege & Gestaltung GmbH, in Rapperswil SG, Mythenstrasse 17, 8640 Rapperswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2001.
Zweck:
Gartenpflege und Gestaltung sowie Handel mit Pflanzen und Fachliteratur.
Stammkapital:
CHF 60'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.09.2001 samt Inventarliste vom 07.09.2001 Fahrzeuge, Vorräte, Arbeitsgeräte und Maschinen zum Preise von CHF 32'000.--, welcher vollumfänglich auf das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Campi, Cornelia, von Oftringen, in Rapperswil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 32'000.--;
Campi Sapii, Marianne, von Oftringen, in Rapperswil SG, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Campi, Cyrill, von Oftringen, in Rapperswil SG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.