Martin Karl Callies
residente a Rheinfelden, da Germania Mandati attuali: KAPYFRACT AG, Jünger + Gräter Schweiz GmbH Persone correlate: Nicolas Zbinden, Markus Horn, Markus Bichsel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Karl Callies", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Karl Callies"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Karl Callies", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Karl Callies"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Karl Callies
Persone con il nome Martin Karl Callies lavorano in questi rami economici
Produzione di vetro e ceramica
Altra attività edilizia
Produzione di vetro e ceramica
Altra attività edilizia
Privato con il nome Martin Karl Callies
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Karl Callies
Numero di pubblicazione: HR02-1005609133, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
KAPYFRACT AG, in Schlatt (TG), CHE-102.453.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Christian P., von Pfungen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppert, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Pfungen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Yesilalp, Bülent, von Winterthur, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Oftersheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ST Schürmann Treuhand AG (CHE-368.403.482), in Egerkingen, Revisionsstelle;
Zbinden, Dr. Nicolas, von Basel, in Frenkendorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3340633, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'118 vom 30.01.2017 Jünger + Gräter Schweiz GmbH, in Hornussen, CHE-114.732.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3323427). [Callies, Martin Karl wurde bei der Eintragung als Geschäftsführer irrtümlich nochmals neu eingetragen. Darum wird der zweite Eintrag von Amtes wegen gelöscht und der ursprüngliche Eintrag mutiert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 3323427, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Jünger + Gräter Schweiz GmbH, in Hornussen, CHE-114.732.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937215).
Statutenänderung:
26.01.2017.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CHG Beteiligungs-GmbH (HRB 726668), in Schwetzingen (DE), Gesellschafterin, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jünger+Gräter GmbH (HRB 420545), in Schwetzingen (DE), Gesellschafterin, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00];
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.