Gazmend Bytyqi
residente a Rupperswil, da Kosovo Mandati attuali: GAZI GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gazmend Bytyqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gazmend Bytyqi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gazmend Bytyqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gazmend Bytyqi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gazmend Bytyqi
Persone con il nome Gazmend Bytyqi lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Gazmend Bytyqi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gazmend Bytyqi
Numero di pubblicazione: HR02-1004820203, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Royal Construction GmbH, bisher in Rupperswil, CHE-371.783.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480556).
Statutenänderung:
27.01.2020.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Murtenstrasse 7, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten sowie den Handel mit Immobilien und Marmor- und Granitprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Arben, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004801577, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
P.S. Armierung GmbH, in Weinfelden, CHE-249.556.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, S.0, Publ. 1983407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dervodeli Sylejmani, Lindita, von Weinfelden, in Weinfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004480556, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Royal Construction GmbH, in Rupperswil, CHE-371.783.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3923011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Morina, Driton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Prizren (XK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].