Edgar Burkard
residente a Kappel am Albis, da Waltenschwil Mandati attuali: OFT Flowers GmbH Persone correlate: Linette Iten Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edgar Burkard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edgar Burkard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edgar Burkard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edgar Burkard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Edgar Burkard
Persone con il nome Edgar Burkard lavorano in questi rami economici
Commercio di materie prime agricole e animali
Commercio di materie prime agricole e animali
Privato con il nome Edgar Burkard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Edgar Burkard
Numero di pubblicazione: HR02-1005739606, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Xelent Management AG, in Gommiswald, CHE-193.417.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, S.0, Publ. 1004467208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Edgar, von Waltenschwil, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeindler, Myrta, von Schänis, in Ernetschwil (Gommiswald), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005285858, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
OFT Flowers GmbH, in Baar, CHE-107.609.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474525).
Statutenänderung:
26.08.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chollerstrasse 35, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Edgar, von Waltenschwil, in Kappel am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: HR02-1004721487, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AXON MCT GMBH, in Zug, CHE-426.398.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Edgar, von Waltenschwil, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Christoph, von Schänis, in Monrovia (LR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesterle, Martin Hans, von Basel, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].