Alois Brunner
residente a Meggen, da Udligenswil Mandati attuali: Gartenbau Brunner AG Persone correlate: Paul Brunner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alois Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alois Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alois Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alois Brunner"
|
|
Alois Brunner
residente a Küssnacht am Rigi, da Udligenswil e Neuenkirch Mandati attuali: Brunner Garden AG Persone correlate: Paul Brunner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alois Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alois Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alois Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alois Brunner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alois Brunner
Persone con il nome Alois Brunner lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Progettazione giardini e paesaggistica
Privato con il nome Alois Brunner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alois Brunner
Numero di pubblicazione: HR01-1004783783, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Brunner Garden AG, in Meggen, CHE-498.576.805, Hauptstrasse 11, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2019.
Zweck:
Führung eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens und die Durchführung weiterer, direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängender Geschäfte;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Brunner, Alois, von Neuenkirch, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Paul, von Udligenswil, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PartnerAudit GmbH (CHE-102.171.618), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4098492, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Canina GmbH, in Inwil, CH-170.4.001.539-8, Handel mit Rohmaterialien aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 12, Publ. 536702).
Firma neu:
Canina GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.08.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Paul, von Udligenswil und Neuenkirch, in Meggen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Brunner, Alois, von Udligenswil und Neuenkirch, in Küssnacht SZ, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Küssnacht am Rigi].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Canina GmbH, bisher in Cham, Handel mit Rohmaterialien aller Art und deren Derivaten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2002, S. 17).
Statutenänderung:
14.06.2002.
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
Unterkörbligen, Post 6038 Gisikon.
Zweck neu:
Handel mit Rohmaterialien aller Art;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum und Wertschriften.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. [Eine weitere Aenderung berührt keine publikationspflichtige Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Christoph, von Untersiggenthal, in Root, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Alois, von Udligenswil und Neuenkirch, in Küssnacht am Rigi, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Paul, von Udligenswil und Neuenkirch, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].