Raphaela Rachel Brand
residente a Bern, da Sumiswald Mandati attuali: Be Gin GmbH in Liquidation Persone correlate: Tamara Brand, Valérie Brand, Anthony Adrian Brodscholl e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphaela Rachel Brand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphaela Rachel Brand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raphaela Rachel Brand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raphaela Rachel Brand"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Raphaela Rachel Brand
Persone con il nome Raphaela Rachel Brand lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Raphaela Rachel Brand
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Raphaela Rachel Brand
Numero di pubblicazione: HR02-1005796640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Be Gin GmbH, in Jegenstorf, CHE-382.883.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059034).
Firma neu:
Be Gin GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Peter, von Sumiswald, in Jegenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Kevin, von Sumiswald, in Inzlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Basel];
Brand, Raphaela Rachel, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Basel];
Brand, Tamara, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Wabern (Köniz)];
Brodscholl, Anthony Adrian, von Walterswil (BE), in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005059034, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Be Gin GmbH, in Thun, CHE-382.883.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888346).
Statutenänderung:
21.12.2020.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
Jörgässli 9, 3303 Jegenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Steve, von Guggisberg, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Zaugg, Daniela Melanie, von Basel, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Peter, von Sumiswald, in Jegenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Brand, Kevin, von Sumiswald, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Raphaela Rachel, von Sumiswald, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Tamara, von Sumiswald, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Valérie, von Walterswil (BE), in Jegenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Brodscholl, Anthony Adrian, von Walterswil (BE), in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00.