Dominique Bourger Ronchetti
residente a Lausanne, da Genève Mandati attuali: Agence pour l'énergie et le climat Genève (APEC), "Mintra" Trade Investment SA e di più Persone correlate: Rémy Pagani, Claude-Alain Macherel, Sarah Schalles e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominique Bourger Ronchetti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominique Bourger Ronchetti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominique Bourger Ronchetti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominique Bourger Ronchetti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dominique Bourger Ronchetti
Persone con il nome Dominique Bourger Ronchetti lavorano in questi rami economici
Altre libere professioni
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle alloggi per vacanze
Altre libere professioni
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle alloggi per vacanze
Privato con il nome Dominique Bourger Ronchetti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dominique Bourger Ronchetti
Numero di pubblicazione: HR02-1005808711, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Sustainable People SA, à Val de Bagnes, CHE-109.495.878, société anonyme (No. FOSC 83 du 01.05.2023, Publ. 1005736082).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kurz, Peter, de Berne, à Vandoeuvres, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fioretti, Christian, de Le Grand-Saconnex, à Cranves-Sales (FR), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Cranves-Salles (FR), sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Bourger, Dominique, de Genève, à Lausanne, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Botelho, Marie, de Carouge (GE), à Carouge (GE), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1027415, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SHALOM HOTBED SA, à Bagnes, CH-621.3.006.775-9, société anonyme (No. FOSC 96 du 21.05.2003, p. 13, Publ. 1000010).
Nouvelle raison sociale:
SHALOM HOTBED SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 08.08.2013.
Adresse de liquidation:
c/o 'Mintra' Trade Investment Co Ltd SA, Rue du Mont-Blanc 21, 1201 Genève.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kurz, Peter, de Berne, à Vandoeuvres, président, avec signature collective à deux;
Bourger née Ronchetti, Dominique, de Genève, à Lausanne, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
'Mintra' Trade Investment Co Ltd SA (CH-660.0.114.957-1), liquidatrice.
Numero di pubblicazione: 4575990, Ufficio del registro di commercio Vallese
G.P.TO SA, à Bagnes, CH-621.3.006.732-1, Société anonyme (FOSC no 171 du 5.9.2002, p. 14, publ. 629462).
Nouvelle raison sociale:
G.P.TO SA en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 09.07.2008 Adresse de liquidation: c/o Cabinet de Conseil Fiscal, André-Claude Cotting (CH-217-0.111.760-6).
Inscription ou modification de personnes:
Kurz, Peter, de Berne, à Vandoeuvres, président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Mme Bourger née Ronchetti, Dominique, de Genève, à Lausanne, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Cotting, André-Claude, de St-Ours, à Avry-sur-Matran (Avry), liquidateur, avec signature individuelle.