Philippe Bourdin
residente a Saxon, da Francia Mandati attuali: Fratel Sàrl Persone correlate: Ayala Karina Villarroel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Bourdin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Bourdin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Bourdin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Bourdin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philippe Bourdin
Persone con il nome Philippe Bourdin lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Philippe Bourdin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Bourdin
Numero di pubblicazione: HR02-1005062057, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Arsa Blind Watch Sàrl, à Le Noirmont, CHE-139.859.258, société à responsabilité limitée (No. FOSC 221 du 14.11.2017, Publ. 3868539).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Klingenberg, Philip Walter Adrian, de Schaffhausen, à Bern, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 966027, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CH-670.3.003.034-4, société anonyme (No. FOSC 87 du 07.05.2013, p. 0, Publ. 7179658).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Chappuis, Didier Patrick, de Develier, à Tramelan, avec signature collective à deux;
Aubry, Delphine Andrée, de Muriaux, à Le Noirmont, avec signature collective à deux;
Schneider, Tiffany, de Les Ponts-de-Martel, à Le Locle, avec signature collective à deux;
Farner, Susanna Therese, de Oberstammheim, à Sutz (Sutz-Lattrigen), avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 7179658, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Khronos Holding SA, à Le Noirmont, CH-670.3.003.034-4, société anonyme (No. FOSC 226 du 20.11.2012, p. 0, Publ. 6939656).
Modification des statuts:
22.04.2013.
Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société 'Montres Louis Erard SA' (CH-674.3.000.536-2), à Le Noirmont, selon contrat de fusion du 03.04.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 8'234'876,06 et des passifs envers les tiers de CHF 7'576'177,05. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Nouvelle raison sociale:
Montres Louis Erard SA.
Nouveau but:
Création, fabrication et commerce de tous produits d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie (cf. Statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 2'284'504.00 [précédemment: CHF 1'784'500.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'284'504.00 [précédemment: CHF 1'784'500.00].
Nouvelles actions:
53'128 actions au porteur de CHF 43.00. [précédemment: 41'500 actions au porteur à CHF 43.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'784'500.-- à CHF 2'284'504.-- par l'émission de 11'628 actions au porteur de CHF 43.-- chacune.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.